温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023
上海
警备区
历任
领导
目录
上海警备区历任领导目录
'\
上海警备区历任领导名录
【上海警备区】1949年5月由中国人民解放军第9兵团兼任淞沪警备司令部。7月中旬免兼淞沪警备司令部,第33军进驻上海市区,军部改称淞沪警备司令部(仍保存第33军番号)。9月10日中央军委任命郭化假设为淞沪警备司令部司令员兼政治委员,林维先为副司令员,韩念龙为副政治委员,张克侠为参谋长,孟绍濂为副参谋长,欧阳平为政治部主任。1950年11月淞沪警备司令部改编为华东军区公安司令部(仍兼淞沪警备司令部),第97、第98、第99师依次改编为公安第14、第15、第16师,同时撤销第33军番号。1955年11月4日南京军区遵照国防部10月31日电令决定组成上海警备区,执行副兵团级权限(上海通志 第十卷军事),隶属于南京军区。后调整为正军级。
+6sy-U$I&
章 尘(1980.12.26-1983.05) 1981.01 0FGe=$vD
陈国栋(第一1980.06.12-1985.08兼) jH19k}D
平昌喜(1983.05.14-1987.06) t]>Lh>G
杨志泛(1987.06.08-1989.09逝世) 1987.07 Kpb#K[(]&
朱晓初(1990.06.20-1994.03退役) 7Ok;Lt!x
王传友(1994.03-2023.04退役) q+P|l5_ t
张立志(2023.04-2023.06退役) P6!jRC52'
戴长友(2023.06-2023.11退役) +cIUGF p}
吴 齐(2023.11-2023.02国家体育总局纪检组长) @[5xq
李光金(2023.05--) ZPiq-q
历任副司令员 1=#q5dZ]
林维先(1949.07-1953.08) cj+ FRG~u
廖容标(第二1950.12-1952.08) }-ftyl7
许建国(1955.10-1959.11兼) 1960.01 WtViW=j'
胡大荣(1956.01-1957.02) 1959.02 hZh9uI7.
熊应堂(1957.02-1965.10) 7s
丁善华(1999.09-2023.12江西省军区副司令员) hGbj0
马言振(2023.12-2023.04退役) xdf82)
张先汉(2023.12--) M/):e$S
熊 庆(2023.07-2023.04退役) Ee@4 %/v
王加木(2023.02--) ;Ra+=z}>
谢德志(2023.04--) 3,]gEE3
历任副政委 -S$1Yn
韩念龙(1949.07985.08) #/NS&_Ge0s
王传友(1985.08-1990.06福建省军区副政委) , =aJVb=C
江执中(1990.06-1995.00) @]q BF]6
李仰录(1995.00-2023.07退役) 1996.04.02时任 ur vduE
张 龙(2023.07-2023.05退役) it> r+%
张维平(2023.05--) H33ix][H
历任参谋 x ,v|y6
宗凤洲等 6YuY|JD
历任参谋长 cx`>9mv
覃 健(1949.05-1949.07) RNPbH.
张克侠(1949.07-1950.03,1950.06转业) Z_gC&7+
吴 肃(1950.11-1952.06) k8,hX:
曾旭清(1952.06-1954.07) D0mI09=GtQ
贺光华(1954.09-1955.04) eZr&x~] -w
胡大荣(1956.01-1957.02兼) |! q$_at
裴宗澄(1957.02-1957.07) hUz[uyt
李丕功(1957.07-1960.10) n,~;x@=5
廖政国(1960.10-1961.12兼) 8F)G7 H ,
张宜爱(1961.12-1964.06) B/Gd(S`@q
宗凤洲(1964.06-1969.10安徽生产建设兵团副司令员) aS|wpm)K>8
杨新亚(1970.01-1972.09副司令员) $|KaBx1
杜长德(1972.09-1978.04副kW6%32
熊 庆(2023.11-2023.07国防大学副军职教官) 2023.12 'mdMq=VI
王 宁(2023.07-2023.11江西省军区司令员) %;z((3F
王加木(2023.02--兼) p[O%_Xf
历任政治部主任 1u]P4Gf=
谢有法(1949.05-1949.07) v_PdOp[ k
欧阳平(1949.07-1950.06,1950.06-1952.06兼) SQE[m9v
秦化龙(1952.06-1955.10) km: nE: |
辛国治(1955.10-1959.11) 1955.11 W VkR56
方中铎(1960.05-1962.10兼) :ipoD%@
曾传芳(1962.10-1964.05副政委) FE5QxEa
谷 红(1964.05-1969.10) XOb}[3X]n,0
罗玉琪(1978.05-1979.07) O~'FR[J
王尚坤(1979.07-1983.06) ! zfFts
刘利荣(2023.07--) [yvt1:q
D{W SKn
注:正军职的资料比拟丰富;地方志记载的副军职的资料大局部截止于1987、1990年〔副司令员截止于1999.09〕,之后的根据报道整理;1990.06-1993.00参谋长不详〔八一上的adiqi为丁善华,肯定错误〕,1990.06-1992.03政治部主任不详〔八一上的adiqi为江执中兼任,但是至今看不到任何资料记载〕,望大家补充。浙江省杭州市 顶端